Schörfling a.A.
Gemeindewappen: In Blau auf grünem Dreiberg ein silberner Turm mit schwarz geöffnetem Rundbogentor, darüber ein rot-weiß-rotes Schildchen sowie drei nebeneinanderstehende Schießlöcher und drei rot bedachte Zinnen; beiderseits des Turmes über dem Dreiberg ein silbernes, blau gewelltes Wasser. detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Marktwappens am 14. Dezember 1567 durch Kaiser Maximilian II.; der Original-Wappenbrief ist nicht mehr vorhanden, der Text im Konzept dazu erhalten. - Erster Nachweis des Marktwappens im Siegel mit der Umschrift S : COMVN : SCHIRFLINGEN : A : ATTERSE, Abdruck auf einem Aktenstück vom 24. März 1677. |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Khevenhüller Graf Hugo v. | 01.09.1850 |
Siebenrock Jakob | 01.01.1855 |
Mayrhofer Johann Paul | 07.03.1861 |
Siebenrock Jakob | 27.07.1864 |
Schwarzenlander Josef | 31.07.1870 |
Siebenrock Jakob | 19.07.1873 |
(Siebenrock Jakob) | 03.04.1882 |
Mayr Karl | 01.01.1884 |
Presch Josef | 01.01.1885 |
Schimpl Christian | 08.04.1894 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Baumgartner Sebastian | 01.09.1850 |
Huber Franz | 01.01.1858 |
Sturm Ferdinand | 07.03.1861 |
Scherndl Wolfgang | 12.08.1864 |
Fellner Josef | 25.09.1867 |
Opfl (Apfel?) Josef | 10.08.1870 |
Huemer Anton | 10.07.1873 |
Haminger Mathias | 31.03.1876 |
Katterl Michael | 19.03.1879 |
Wenger Josef | 01.01.1885 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at